ymddiriedolwyr ABBEYCROFT LEISURE
Rhif yr elusen: 1117138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Howard | Cadeirydd |
|
||||||
William Wright | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Kate Vaughton | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Rosemary Mason | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||
Sir Robert Wales | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
MARIE CATHERINE MILLS | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
TIM MUTUM | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|||||
JOHN TURNBULL | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|||||
Simon Burton | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
DAVID HOWELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.