ymddiriedolwyr THE HIGHBURY CENTRE
Rhif yr elusen: 1113000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrik Lourens Martinus Du Plessis | Cadeirydd | 26 January 2023 |
|
|||||||||
James Barr | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||||||
Prakash Thankachan | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||||||
Janet Ann Campbell | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|||||||||
IAN FELTHAM | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|||||||||
PAUL BRENELLS | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|||||||||
ELSA ALBERTHA MCPHERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.