ymddiriedolwyr Moto Foundation
Rhif yr elusen: 1111147
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Carrie Hughes | Cadeirydd | 08 September 2015 |
|
|
||||
Hayley Meakes | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Michael Peter Gorvin | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Emma James | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Matthew Haywood | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Amy Ruth Procter | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Robert James O'Connell | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Samantha Peacock | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Stephen Christopher Rac | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|||||
Guy Latchem | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.