Hanes ariannol VOLUNTARY NORFOLK
Rhif yr elusen: 1112017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.20m | £3.37m | £3.47m | £4.06m | £4.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.81m | £3.27m | £3.15m | £4.02m | £4.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.66m | £1.95m | N/A | £2.29m | £2.62m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £496.60k | £669.54k | £9.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £115.59k | £2.67k | £16.40k | £61.32k | £7.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.08m | £3.36m | £3.45m | £4.00m | £4.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.81m | £3.27m | £3.14m | £4.01m | £4.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £14.81k | £13.07k | £21.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.72k | £31.58k | £14.81k | £14.81k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.