Hanes ariannol Welcome Church
Rhif yr elusen: 1115631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.97m | £1.50m | £1.05m | £1.06m | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31m | £906.22k | £624.75k | £895.51k | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.89m | £1.45m | £1.02m | £1.04m | £1.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £32.48k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.54k | £25.86k | £0 | £4.89k | £54.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.03k | £9.23k | £388 | £63 | £660 | |
|
Incwm - Arall | £16.43k | £17.40k | £0 | £13.20k | £21.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £1.04m | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.31m | £888.74k | £574.08k | £845.63k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.70k | £41.19k | £5.96k | £6.78k | £6.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £81.02k | £140.36k | £154.97k | £135.74k | £168.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £17.48k | £50.66k | £49.89k | £83.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.