ymddiriedolwyr WALTON FIRS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1113830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT PERCY WOOLFORD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alan Charles PARKER CBE | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|||||
Andrew Malcolm Webster | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
DAVID LEWIS | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|||||
Dr Benita Middleton | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|||||
GEOFFREY BERNARD CARD | Ymddiriedolwr | 17 August 2011 |
|
|
||||
DAVID LESLIE GARDNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.