Hanes ariannol THE CENTRE FOR EQUALITY AND DIVERSITY
Rhif yr elusen: 1114821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.97k | £93.93k | £77.56k | £93.89k | £150.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £100.78k | £90.24k | £67.13k | £94.87k | £116.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £70.20k | £93.91k | £57.85k | £93.89k | £94.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.50k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.