Hanes ariannol TALMUD TORAH YETEV LEV LTD
Rhif yr elusen: 1115778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £962.17k | £945.65k | £962.22k | £997.74k | £998.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00m | £947.73k | £919.65k | £971.58k | £972.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £203.46k | £301.15k | £733.73k | £638.24k | £710.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £629.93k | £794.61k | £962.22k | £359.50k | £998.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £332.24k | £151.04k | £0 | £638.24k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £2 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £24 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £964.07k | £935.41k | £918.22k | £961.36k | £969.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.59k | £12.32k | £1.43k | £3.31k | £1.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.80k | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £6.92k | £2.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.