Hanes ariannol CONGREGATION SHAREI SHOLOM TCHABE LIMITED
Rhif yr elusen: 1116596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/03/2019 | 29/03/2020 | 29/03/2021 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £998.29k | £984.20k | £1.72m | £2.18m | £2.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £880.48k | £886.50k | £1.94m | £2.25m | £2.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £998.29k | £984.20k | £1.72m | £2.18m | £2.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £870.08k | £886.50k | £1.94m | £2.25m | £2.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £987 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £618 | £2.04k | £5.75k | £9.00k | £10.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £869.46k | £812.10k | £1.66m | £2.15m | £2.40m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.40k | £0 | £838 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.