Hanes ariannol SOUTHEND BOYS' CHOIR AND SOUTHEND GIRLS' CHOIR TRUST
Rhif yr elusen: 1118040
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.11k | £101.37k | £147.36k | £115.21k | £104.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.24k | £96.00k | £156.19k | £115.49k | £129.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.