Hanes ariannol JW3 TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1117644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.63m | £4.68m | £4.08m | £3.62m | £3.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.68m | £4.69m | £3.68m | £3.57m | £3.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750 | £750 | £520.79k | £351.58k | £221.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.30m | £2.48m | £2.45m | £2.41m | £2.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.29m | £2.16m | £1.14m | £721.80k | £390.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £446.32k | £483.24k | £586.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.33k | £1.62k | £3.48k | £173 | £1.71k | |
|
Incwm - Arall | £39.09k | £41.17k | £41.64k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.10m | £3.43m | £2.97m | £3.35m | £3.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.58m | £1.26m | £710.37k | £220.80k | £241.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.58k | £46.85k | £57.68k | £59.22k | £74.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.