Hanes ariannol @ THE CROSSROADS LIMITED
Rhif yr elusen: 1118946
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4 | £3.94k | £5.00k | £26.61k | £2 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.75k | £1.45k | £6.72k | £5.72k | £5.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.