Hanes ariannol CENTRE FOR CITIES
Rhif yr elusen: 1119841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.41m | £1.45m | £1.59m | £1.73m | £1.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.42m | £1.39m | £1.54m | £1.66m | £1.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.83k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £384.18k | £225.62k | £328.60k | £417.23k | £462.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £800.00k | £862.50k | £1.10m | £1.10m | £1.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £609.68k | £584.29k | £490.74k | £602.39k | £643.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.87k | £5.64k | £3.70k | £537 | £2.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £25.83k | £6.22k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.42m | £1.39m | £1.54m | £1.66m | £1.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.47k | £104.57k | £26.11k | £29.71k | £35.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.