ymddiriedolwyr CENTRE FOR CITIES
Rhif yr elusen: 1119841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL HUGILL | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||
Marc Elliot Mogull | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||||||||||
DEBORAH CADMAN | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||||||||||
JANE ELIZABETH ROBINSON | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||||||||||
Joseph Christopher Burns | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||||||||||
John James Cummins | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
||||||||||||
Miranda Helen Sharp | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
||||||||||||
Alan Paul Harding | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
||||||||||||
TOM RIORDAN | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.