ymddiriedolwyr SKIDDAW HOUSE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1119402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Christopher Boit | Cadeirydd | 01 November 2022 |
|
|
||||
Alastair John Silver | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Jennifer Scotney | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Michelle Hellier | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
STELLA LEWSLEY | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
Ellen barker | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|||||
LORRAINE GRUNDY | Ymddiriedolwr | 02 September 2013 |
|
|
||||
JOHN LLOYD THOMAS | Ymddiriedolwr | 02 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.