Hanes ariannol SUSSEX COUNTY SPORTS PARTNERSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 1122082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £764.17k | £744.92k | £1.01m | £958.26k | £991.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £704.91k | £711.55k | £836.13k | £1.11m | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £683.53k | £992.54k | £894.51k | £977.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £343.79k | £342.16k | £340.45k | £372.77k | £499.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £44.01k | £41.31k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £374.91k | £359.95k | £654.09k | £574.04k | £478.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.47k | £1.50k | £560 | £47 | £664 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £13.98k | £11.40k | £12.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £704.91k | £711.55k | £836.13k | £1.11m | £1.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.14k | £8.91k | £7.87k | £29.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £475.57k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.