Hanes ariannol CUMBRIA COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1119671
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.38m | £1.77m | £1.61m | £2.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £1.61m | £1.46m | £1.53m | £1.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £284.79k | £234.39k | £356.52k | £1.45m | £1.44m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.02m | £1.21m | £1.64m | £1.45m | £1.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £54.30k | £28.96k | £27.83k | £12.02k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £142.09k | £141.66k | £4.18k | £58.70k | £732.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.06k | £1.60k | £90.82k | £89.58k | £68.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.29m | £1.61m | £1.43m | £1.52m | £1.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £54.11k | £0 | £35.68k | £13.22k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £13.26k | £36.23k | £18.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.