Hanes ariannol SWINGS & SMILES
Rhif yr elusen: 1120598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.43k | £13.04k | £381.22k | £379.60k | £437.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.28k | £17.56k | £321.54k | £375.24k | £456.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.90k | N/A | £100 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | £947 | £10.85k | £33.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.