ymddiriedolwyr THE MAKATON CHARITY
Rhif yr elusen: 1119819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT HAROLD DOUGLAS | Cadeirydd | 02 December 2019 |
|
|||||
MELISSA SKINNNER | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Roque Michael Da Silva | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
RICHARD GUY | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Dr Rebecca Emily Khanna | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||
Paul MIchael Moore | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Dr Carol Jane Riddington | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|
||||
Stephanie Kogels | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||
IAN KEVIN NEWMAN | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Pete William Donell | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
LADY JULIA MARGARET EILEEN SPENCER | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.