Hanes ariannol COLNE OPEN DOOR CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1121144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.57k | £171.78k | £115.89k | £199.18k | £221.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.35k | £107.52k | £141.81k | £178.66k | £219.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.00k | £5.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.25k | £17.93k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.