ymddiriedolwyr THE FRED VENABLES HIGHER EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1120783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELLE LEWIS | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||
LORRAINE HENDERSON | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
JANET DUNN | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Amanda Lacey | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||
CHESHIRE WEST AND CHESTER BOROUGH COUNCIL | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
STEVEN NIVEN DOOL | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|||||
PROFESSOR DAVID CRACKNELL OBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.