Hanes ariannol GENIE NETWORKS
Rhif yr elusen: 1121805
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.14k | £182.02k | £178.83k | £231.77k | £107.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £149.09k | £122.83k | £185.66k | £118.54k | £193.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.00k | £6.37k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.44k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.