Hanes ariannol ONE IN A MILLION (SPORTS)
Rhif yr elusen: 1122573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £459.63k | £496.62k | £415.45k | £477.41k | £507.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £363.01k | £422.09k | £361.23k | £428.25k | £528.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100 | £55.99k | £59.02k | £400 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £140.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £90.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £275.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £384.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £143.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.