ymddiriedolwyr PEMBROKESHIRE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1121804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY EDWARD SANGSTER | Cadeirydd | 10 July 2018 |
|
|||||||||||
Andrew Frederick John Glaze | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||||||||
Robert White | Ymddiriedolwr | 15 April 2022 |
|
|
||||||||||
Chedes sarrionandia | Ymddiriedolwr | 15 April 2022 |
|
|
||||||||||
Wendy Matthews | Ymddiriedolwr | 22 January 2022 |
|
|
||||||||||
Chris Osborne | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||||||||
MAUREEN BOWEN | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.