Hanes ariannol OCTOPUS COMMUNITY NETWORK
Rhif yr elusen: 1128394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £396.61k | £323.91k | £476.94k | £436.25k | £282.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £400.88k | £271.42k | £399.17k | £408.30k | £401.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.47k | £30.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.24k | £35.00k | £79.97k | £127.44k | £85.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.