Hanes ariannol SKIPTON EXTENDED LEARNING FOR ALL
Rhif yr elusen: 1124020
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.87k | £178.10k | £177.10k | £167.91k | £174.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.87k | £135.31k | £172.73k | £163.94k | £177.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £8.35k | £6.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £9.44k | £800 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.