Hanes ariannol ALL ABOARD SHOPS LIMITED
Rhif yr elusen: 1125462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.58m | £2.34m | £2.94m | £3.36m | £3.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.50m | £2.26m | £2.67m | £3.23m | £3.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £853.64k | £532.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £146.87k | £939.81k | £632.96k | £184.43k | £212.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.44m | £0 | £2.00m | £3.14m | £3.26m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.39m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £423 | £196 | £22 | £1.25k | £5.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £9.02k | £300.00k | £27.22k | £1.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £55.95k | £7.10k | £200.00k | £258.45k | £275.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.44m | £2.25m | £2.47m | £2.97m | £3.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.60k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.50k | £200.00k | £258.45k | £275.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.