Hanes ariannol NURTURE CUMBRIA LTD
Rhif yr elusen: 1130453
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £397.87k | £248.47k | £171.71k | £171.70k | £168.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £452.14k | £248.89k | £165.38k | £165.40k | £96.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £2.45k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £10.00k | £30.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.