ymddiriedolwyr ECOLOGICAL CONTINUITY TRUST
Rhif yr elusen: 1126122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY ROBIN BISCOE TALLOWIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Jeffrey Graham Duckett | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Dr Stewart Jonathon Clarke | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Professor Kenneth Thompson | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
David Andrew Stone | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
Dr Kadmiel Maseyk | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Charles Anthony Holt | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Professor Bridget Anne Emmett | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|||||
Dr ALISON JANE BIRKETT BSC, MSC | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
Dr Carly Joanne STevens | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|
||||
Dr Keith Walter Thomas Goulding | Ymddiriedolwr | 02 January 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR JONATHAN WENDELL SILVERTOWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ROBIN DAVID BUXTON MBE DL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.