ymddiriedolwyr YOREBRIDGE SPORTS DEVELOPMENT ASSOCIATION (YSDA)
Rhif yr elusen: 1126795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSALEEN VANDA HURN | Cadeirydd | 20 May 2015 |
|
|
||||
Philip John Miller | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Rachel Dechezeaux | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||
SUSAN ANGELINE STOKES | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|||||
KIRSTEN CIVIL | Ymddiriedolwr | 13 June 2014 |
|
|
||||
ALLEN KIRKBRIDE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
YVONNE PEACOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.