Hanes ariannol MILTON KEYNES YMCA LIMITED
Rhif yr elusen: 1125743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.84m | £1.37m | £2.73m | £3.07m | £3.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.27m | £1.49m | £2.87m | £3.24m | £3.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.07m | £88.00k | £262.44k | £37.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £137.00k | £88.10k | £24.52k | £633.81k | £571.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £19.75k | £62.37k | £80.57k | £132.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.30m | £1.24m | £2.58m | £2.21m | £2.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.00k | £17.89k | £13.81k | £134.50k | £170.80k | |
|
Incwm - Arall | £9.39m | £0 | £51.20k | £8.11k | £1.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £1.36m | £2.70m | £3.22m | £3.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.00k | £133.25k | £168.51k | £18.81k | £22.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £18.53k | £17.60k | £15.80k | £9.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £12.49k | £86.88k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.