Hanes ariannol @ THE ROCK
Rhif yr elusen: 1126131
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.80k | £152.38k | £216.07k | £191.81k | £256.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.63k | £175.07k | £205.05k | £200.77k | £211.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £59.93k | £70.13k | N/A | N/A | £106.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.61k | £12.84k | £6.35k | £6.61k | £7.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.