Hanes ariannol CHANGING FUTURES
Rhif yr elusen: 1126348
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.37k | £41.77k | £28.60k | £21.51k | £17.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.20k | £40.05k | £10.03k | £40.05k | £18.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.