Hanes ariannol HEBDEN BRIDGE COMMUNITY ASSOCIATION LTD
Rhif yr elusen: 1127597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £297.26k | £1.33m | £314.12k | £430.74k | £529.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £288.57k | £374.85k | £296.14k | £406.47k | £463.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.50k | £24.24k | £26.94k | £27.67k | £29.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.10m | N/A | N/A | £3.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £231.34k | N/A | N/A | £525.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £498 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £374.45k | N/A | N/A | £463.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £400 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £31.96k | N/A | N/A | £27.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.