ymddiriedolwyr THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF SOMERVILLE COLLEGE
Rhif yr elusen: 1139440
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
45 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Margaryta Klymak | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Professor Prateek Agrawal | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Professor Owens Patricia | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Professor Noa Zilberman | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Prossor Robert Davies | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Professor Michelle Jackson | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Professor Robin Klemm | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Dr Samantha Dieckmann | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Dr Faridah Zaman | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Dr Vivien Parmentier | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Professor Elena Seiradake | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Baroness Janet Royall | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|||||
Professor Renaud Lambiotte | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Professor Louise Mycock | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Dr Francesca Southerden | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Professor Damian Tyler | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Sara Kalim | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Professor Dan Ciubotaru | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Charlotte Potts | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Professor Renier Van der Hoorn | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Professor Karen Nielsen | Ymddiriedolwr | 02 July 2013 |
|
|
||||
ANDREW PARKER | Ymddiriedolwr | 02 January 2013 |
|
|||||
Professor Christopher Hare | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
Dr ANNE MANUEL | Ymddiriedolwr | 13 January 2012 |
|
|
||||
Dr Steve Rayner | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|||||
ANNIE SUTHERLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Almut Suerbaum | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR ADITI LAHIRI | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr MATTHEW WOOD BM BCH MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DANIEL ANTHONY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR STEPHEN ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PHILIP WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JULIE DICKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR FIONA STAFFORD SPARKES FRSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR RICHARD STONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr LUKE PITCHER BA MA MST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr NATALIA MAGDALENA NOWAKOWSKA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr BEATE DIGNAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr BENJAMIN THOMPSON MA PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr SIMON KEMP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MICHAEL HAYWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JONATHAN BURTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR CHARLES SPENCE PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Prof Rajesh Thakker | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR LOIS MCNAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.