ymddiriedolwyr THE AVENUES TRUST GROUP
Rhif yr elusen: 1130473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRY RICH | Cadeirydd | 29 June 2016 |
|
|
||||||||||
Jonathan Hardie | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||||||||
Rina Pandya | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||||||||
Dr NICOLA BANNISTER | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||||||||
ALISTAIR BROWN | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|||||||||||
EVLYNNE GILVARRY | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|||||||||||
Nicola Ford | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|||||||||||
BRUCE CALDERWOOD | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
||||||||||
JO LAND | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.