Hanes ariannol FRIENDS OF THE HOLY LAND
Rhif yr elusen: 1130054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £609.43k | £561.02k | £885.81k | £805.34k | £877.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £629.49k | £573.37k | £812.41k | £834.12k | £802.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £592.85k | £544.81k | £860.67k | £771.35k | £831.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £45.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.58k | £15.15k | £24.45k | £33.54k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.06k | £691 | £441 | £684 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £56.68k | £30.00k | £91.64k | £21.02k | £47.17k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £617.32k | £561.88k | £802.14k | £817.84k | £772.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.17k | £11.50k | £10.26k | £16.28k | £30.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £720 | £720 | £720 | £1.15k | £1.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.