Hanes ariannol THE 5BEL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1133545
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.77m | £1.54m | £3.61m | £1.56m | £248.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £260.40k | £24.43k | £332.10k | £314.80k | £10.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.77m | £1.54m | £3.61m | £1.56m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £441 | £34 | £265 | £336 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £328 | £286 | £337 | £532 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £154.46k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £255.41k | £241.07k | £286.35k | £297.44k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.99k | £3.36k | £11.54k | £3.38k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.06k | £0 | £23.95k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £34.21k | £13.97k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.