ymddiriedolwyr GLASTONBURY ABBEY
Rhif yr elusen: 1129263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ODGERS | Cadeirydd | 12 November 2018 |
|
|
||||
Monica Sidique | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
NICHOLAS GUY MAY | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|||||
PAUL BENTLEY HEAL | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|||||
EDWARD GREGORY | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
Dr WILLIAM BLOOM | Ymddiriedolwr | 02 June 2017 |
|
|
||||
REVEREND DOCTOR ANNE ELIZABETH GELL | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|||||
Martin Thomas | Ymddiriedolwr | 19 September 2014 |
|
|||||
STEPHEN BIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV D MACGEOCH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANICE EMILY WHITE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROF ROBERTA GILCHRIST | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr ROBERT JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.