Hanes ariannol THE LOFT THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1134863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.79k | £147.19k | £133.41k | £54.99k | £182.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.17k | £155.48k | £152.46k | £103.01k | £185.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £19.05k | £12.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.