Hanes ariannol CITY CHURCH (GREAT GRIMSBY AND NORTH EAST LINCOLNSHIRE)
Rhif yr elusen: 1131978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £358.53k | £365.88k | £347.94k | £301.96k | £309.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £342.25k | £359.43k | £329.79k | £311.65k | £319.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £164.33k | £168.46k | £123.76k | £114.14k | £9.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £11.95k | £121.69k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.