ymddiriedolwyr EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU - THE PRESBYTERIAN CHURCH OF WALES
Rhif yr elusen: 1132022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev BRIAN HUW JONES | Cadeirydd | 04 July 2017 |
|
|
||||||
Rev Owain Aneurin Owen | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||||
Ian Kenneth Hayward | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||||
Anthony Platt | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||||
Stephen Wynn | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||||
CLIFFORD CHARLES WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|||||||
Rev JOHN PAUL MORGAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||
Rev ELWYN RICHARDS | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|||||||
Kathryn Morris | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|||||||
Dewi Lewis-Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||||
HYWYN PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.