ymddiriedolwyr THE SANATA CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1132766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher William Conway | Cadeirydd | 24 February 2016 |
|
|
||||||
Robert John Stabler | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||||
Patrick Robert John Smith | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|||||||
Dr Julia Head | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||||
Tim John Maunder | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||||
James Ian Stuart Plastow | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|||||||
Giles Bell | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|||||||
CHRISTOPHER WILLIAM CONWAY | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|||||||
GEOFFREY DAVIES | Ymddiriedolwr | 21 March 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.