Hanes ariannol STRENGTH IN HORSES
Rhif yr elusen: 1137362
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.43k | £109.21k | £142.05k | £142.91k | £409.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £96.37k | £109.14k | £135.28k | £136.90k | £332.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £17.22k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £49.72k | N/A | N/A | £18.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.