Hanes ariannol THE IAN KEITH AND SYLVIA KEITH CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1132712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/09/2019 | 09/09/2020 | 09/09/2021 | 09/09/2022 | 09/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.53k | £49.64k | £52.07k | £44.39k | £53.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.59k | £96.12k | £80.28k | £48.71k | £44.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.