ymddiriedolwyr YMCA THAMES GATEWAY
Rhif yr elusen: 1133269
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Buckland | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|||||
Dr Rodrigo Rodriguez-Fernandez | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Mark Richard Farrar | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Ann Carol Furminger | Ymddiriedolwr | 19 July 2020 |
|
|
||||
Alice Georgina Strevens | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Jennifer Samuels | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Rita Naana Asamoah | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Mark Saunders | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
CHERYL BURDEN | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
Dominic Scott-Malden | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.