ymddiriedolwyr NORTH DEVON VOLUNTARY SERVICES LIMITED
Rhif yr elusen: 1133707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John William Allen | Cadeirydd | 28 April 2021 |
|
|
||||
Donald James Pratt | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Mark James Johnson | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Clare Humphreys | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
David Johnstone Mason | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|||||
MR JON WILKES | Ymddiriedolwr | 18 September 2008 |
|
|
||||
DIANE MAY PEDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.