Hanes ariannol Royal Marines Association - The Royal Marines Charity
Rhif yr elusen: 1134205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.90m | £7.91m | £3.58m | £4.61m | £5.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.87m | £5.81m | £6.42m | £4.33m | £5.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £48.27k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.09m | £3.98m | £2.40m | £3.53m | £3.90m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £490.75k | £441.20k | £532.10k | £613.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £422.12k | £391.50k | £357.05k | £341.83k | £650.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £391.59k | £439.22k | £308.68k | £211.24k | £188.11k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.61m | £72.03k | £2.73k | £28.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £533.03k | £548.07k | £259.14k | £333.93k | £314.63k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.60m | £3.62m | £4.84m | £2.42m | £3.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.26m | £2.19m | £1.58m | £1.91m | £2.21m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £325.98k | £187.33k | £213.62k | £59.04k | £58.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.01m | £1.52m | £3.15m | £395.00k | £790.06k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £64.74k | £102.51k | £79.44k | £98.28k | £93.69k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.