ymddiriedolwyr ETERNAL SACRED ORDER OF CHERUBIM AND SERAPHIM CHURCHES UNITED KINGDOM AND IRELAND
Rhif yr elusen: 1135210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN AP DR AMUSAN ISRAEL AMUSAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Special Apostolic Mother Benedicta Begusa | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Prophet Oluwasheyi Oyeneye | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
SPECIAL APOSTOLIC MOTHER SARAH MARGARET SQUIRE | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|
||||
SPECIAL APOSTOLIC MOTHER RONKE LATEEF | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
CAPT MOTHER REGINA OGUN | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|||||
HER EMINENCE MOTHER CHERUB ALICE OGUNLEYE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
APOSTLE BENJAMIN SANNI AYODELE RASHEED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV MOTHER IBIJOKE OLOTU | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.