Hanes ariannol WEST SUSSEX (COAST AND DOWNS) METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1139998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £555.09k | £573.71k | £583.82k | £560.19k | £576.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £825.34k | £643.74k | £633.68k | £681.29k | £686.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £100 | £1.39k | £0 | £150 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £74.55k | £55.14k | £66.62k | £67.38k | £60.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.78k | £8.30k | £2.74k | £4.35k | £25.35k | |
|
Incwm - Arall | £470.65k | £508.88k | £514.46k | £488.31k | £491.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £825.34k | £643.74k | £633.68k | £681.29k | £686.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.04k | £4.89k | £4.87k | £4.89k | £5.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £176.41k | £21.26k | £8.40k | £35.00k | £71.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.